Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 22, st. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Direktion: Christian Peter Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af arbejde indenfor vand, varme og sanitet og dermed beslægtet virksomhed samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: chrvvs@gmail.com (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: Christian Peter Hansen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: Chr. P. Hansen VVS ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Christian Peter Hansen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Stiftere: Christian Peter Hansen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-24)