Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og rådgivning af vedrørende varmepumper, køleanlæg samt i øvrigt med aktiviteter indenfor varme- og køleteknik området. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: md@mdenergi.dk (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: mditlevsen@mail.dk (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 58, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 58, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 58, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-05-22 tilføjes Direktion: Michael Hornbek Ditlevsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulent forretning med rådgivning indenfor energioptimering (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-22 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Hjemmeside: www.mdenergi.dk (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mditlevsen@mail.dk (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-05-22 tilføjes Legale ejere: Michael Hornbek Ditlevsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-05-22 tilføjes Navne: MD Energi ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Reelle ejere: Michael Hornbek Ditlevsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Stiftere: Michael Hornbek Ditlevsen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-23)