Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 453, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Direktion: John Kirk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-23 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Legale ejere: Ejendomsselskabet Gammel Landevej, Spørring ApS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Navne: J.E. Invest 2019 IVS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Reelle ejere: John Kirk Nielsen, Ergün Gøvercile (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Stiftere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 453, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: John Kirk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-08-01 fjernes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Navne: J.E. Invest 2019 IVS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Salonikivej 69, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 fjernes Navne: TN Invest af 23/5-2018 IVS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-29 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Gammel Landevej, Spørring ApS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-29 fjernes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-29 tilføjes Reelle ejere: John Kirk Nielsen, Ergün Gøvercile (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Salonikivej 69, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive købmandsforretning og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-23 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Navne: TN Invest af 23/5-2018 IVS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Stiftere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-19)