Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 15, 8751 Gedved (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, st., 8700 Horsens (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, st., 8700 Horsens (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesalle 30, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesalle 30, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesalle 30, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesalle 30, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@makeers.dk (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-05-20 tilføjes Direktion: Hans Kjær Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være rådgivende ingeniør indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-20 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Legale ejere: HK Blaabjerg Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Navne: Makeers aps (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Reelle ejere: Hans Kjær Blaabjerg (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Stiftere: HK Blaabjerg Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Vedtægter: 2018-05-20 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-23)