Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Happy & Healthy Animal DACH IVS. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 44, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-18 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hjemmeside: hahacompany.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: SVANEVIK ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: The Happy and Healthy Animal Company IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: SVANEVIK ApS, MARKETING ApS, AWIIYA GROUP IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 Statstidende Dekret
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Martin Svanevik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-07-30 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-12-05 tilføjes Legale ejere: SVANEVIK ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-12-05 fjernes Legale ejere: AWIIYA GROUP IVS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 fjernes Legale ejere: SVANEVIK ApS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-12-05 fjernes Reelle ejere: Henrik Thøgersen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 fjernes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: SVANEVIK ApS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: MARKETING ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-24 fjernes Legale ejere: SVANEVIK ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Mai Surrow (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-24 fjernes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 44, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Direktion: Martin Svanevik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med artikler til dyr og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-18 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Hjemmeside: hahacompany.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: SVANEVIK ApS, MARKETING ApS, AWIIYA GROUP IVS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: The Happy and Healthy Animal Company IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Svanevik Petersen, Mai Surrow, Henrik Thøgersen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Stiftere: SVANEVIK ApS, MARKETING ApS, AWIIYA GROUP IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)