Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-02-03 tilføjes Direktion: Kim Nikolajsen Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: HS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Holgersen Holding 2017 ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-30 fjernes Legale ejere: HS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Henning Schmidt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-30 fjernes Reelle ejere: Henning Schmidt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: HS HOLDING ApS, Michael Schmidt Holding ApS, KS Holding af 2017 ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-03-29 fjernes Legale ejere: HS HOLDING ApS, Michael Schmidt Holding ApS, KS Holding af 2017 ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-03-30 tilføjes Reelle ejere: Henning Schmidt, Kim Nikolajsen Schmidt, Michael Schmidt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-03-29 fjernes Reelle ejere: Henning Schmidt (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 14, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-05-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-05-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-18 tilføjes Direktion: Henning Schmidt (direktør) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-18 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: HS HOLDING ApS, Michael Schmidt Holding ApS, KS Holding af 2017 ApS, Holgersen Holding 2017 ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: FSI ejendomme aps (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Henning Schmidt (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2018-05-18 tilføjes Stiftere: Michael Schmidt Holding ApS, KS Holding af 2017 ApS, Holgersen Holding 2017 ApS, HS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-22)