Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Godt Smil Skanderborg Leasing ApS. (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-01 tilføjes Bestyrelse: Dalia Taher Saber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 fjernes Bestyrelse: Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Dalia Taher Saber (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Dalia Saber Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Tandlægerne OS Holding ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Dalia Taher Saber (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Otto Thorsson, Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Otto Thorsson, Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-12-29 fjernes Reelle ejere: Otto Thorsson, Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 71, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-05-22 tilføjes Direktion: Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-22 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS, Tandlægerne OS Holding ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-05-22 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Skanderborg ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Reelle ejere: Otto Thorsson, Steinunn Dóra Gudnýjardóttir (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2018-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2018-05-22 tilføjes Stiftere: Tandlægerne OS Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-22)