Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skuderløse Indelukke 24, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Mads Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-21 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Hjemmeside: www.skeetpoint.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af sportsudstyr (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: admin@skeetpoint.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Legale ejere: MH-Holding IVS, A. H. Holding IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Navne: Skeet Point IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Reelle ejere: Mads Hansen, Anders Hansen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Stiftere: MH-Holding IVS, A. H. Holding IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Hansen, Anders Hansen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuderløse Indelukke 24, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Direktion: Mads Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg og produktion af lerduer og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-21 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Hjemmeside: www.skeetpoint.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af sportsudstyr (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@skeetpoint.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Legale ejere: MH-Holding IVS, A. H. Holding IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Navne: Skeet Point IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Stiftere: MH-Holding IVS, A. H. Holding IVS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Vedtægter: 2018-05-21 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)