Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-05-20 tilføjes Revisor: LINDHOLM REVISION, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 tilføjes Legale ejere: REPA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-11-27 fjernes Legale ejere: Gert Rene Sørensen (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-10-30 tilføjes Reelle ejere: Gert Rene Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Gitte Helle Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Gert Rene Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Gitte Helle Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tune Bygade 7, 4030 Tune (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Direktion: Gert Rene Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Gitte Helle Sørensen, Gert Rene Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-05-17 tilføjes Navne: Tune Skadeservice ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Gert Rene Sørensen, Gitte Helle Sørensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2018-05-17 tilføjes Stiftere: Gitte Helle Sørensen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)