Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Direktion: Lukas Sønderskov Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-08 fjernes Direktion: Jesper Brunhøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-05-13 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: dla@iwc.dk (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-10-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-08-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme i Danmark og anden aktivitet relateret til denne virksomhed. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-03 tilføjes Legale ejere: Silvanus Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-03 fjernes Legale ejere: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Jesper Brunhøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og at udøve virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: Dansk Demetra ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-05-15 tilføjes Stiftere: INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY A/S (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af to medlemmer af direktionen. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)