Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: COMH ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COSANI A/S. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2020-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: COMH ApS. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FROSTLINE A/S. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMH ApS. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-07-06 tilføjes Vedtægter: 2023-07-06 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-11-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 fjernes Binavne: COSANI ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-08-26 tilføjes Binavne: COSANI ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-04-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 833.409,00 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saloparken 338, 8300 Odder (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Jesper Langberg (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Langberg (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langberg (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2018-05-15 tilføjes Stiftere: Jesper Langberg (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)