Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Revisor | Kapital | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Direktion: Lars Bay-Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2018-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch JB Holding ApS. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch NK Holding ApS. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch KF Holding ApS. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch Projektudvikling ApS. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2019-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Helsted 2, Randers Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch Parcelhusgrunde ApS. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Astrid Lindgrensvej A Holding ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Astrid Lindgrensvej B Holding ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Astrid Lindgrensvej C Holding ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Rescale Køge Nord Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch GM Entreprise ApS. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Winther Installation ApS. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Fynsvej, Kolding ApS. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2020-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Astrid Lindgrensvej C ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhusene ALK A ApS. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhusene ALK BC ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet GP Nord ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet GP Syd ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Gudenåparken Nord ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Gudenåparken Syd ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Holbæk 2 ApS. (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2020-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Kalvehaven Holbæk ApS. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch NPF Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Skovhaven 2 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhusene Bronzealdervej ApS. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhusene Fredericia ApS. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch NPF Holding ApS. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhusene Kolding ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Produktion ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch CB Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Entreprenør ApS. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Produktion ApS. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Entreprenør ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch & Co. II Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch KC Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch Nørrestrand Holding ApS. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch NPF Holding ApS. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch AE Holding ApS. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Maria Charlotte Sneftrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 tilføjes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-05-19 fjernes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 tilføjes Navne: Birch Byg Holding ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: Birch Byg Holding A/S (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Birch Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 fjernes Legale ejere: Kristiansen Properties ApS, PKB Holding III ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Legale ejere: Birch Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-06-29 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Biirsdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-06-29 fjernes Bestyrelse: Bettina Dahlmann Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-02-03 fjernes Bestyrelse: Lars Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Birch Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: René GMB Holding ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-21 fjernes Bestyrelse: Daniel Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-18 tilføjes Bestyrelse: Bettina Dahlmann Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-10-18 fjernes Bestyrelse: Poul Konrad Beck (formand) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 31.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 26.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 24.100.000,00 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-18 tilføjes Legale ejere: René GMB Holding ApS, Kristiansen Properties ApS, PKB Holding III ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: René GMB Holding ApS, Kristiansen Properties ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: René GMB Holding ApS, Kristiansen Properties ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-15 fjernes Legale ejere: PKB Holding III ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-14 fjernes Legale ejere: René GMB Holding ApS, Kristiansen Properties ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-18 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-18 tilføjes Vedtægter: 2019-10-18 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-15 tilføjes Vedtægter: 2019-10-15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Kristiansen Properties ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-16 fjernes Legale ejere: Kristiansen Birch 3G ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Daniel Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Kristiansen Birch 3G ApS, René GMB Holding ApS, PKB Holding III ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2018-09-28 fjernes Legale ejere: Birch & Co. II Holding ApS, Birch GM Ejendomme Holding ApS, GMB & Co Holding ApS (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Bestyrelse: Poul Konrad Beck (formand) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-05-17 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udvikling af fast ejendom samt besiddelse af kapitalandele og værdipapirer. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Birch & Co. II Holding ApS, Birch GM Ejendomme Holding ApS, GMB & Co Holding ApS (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-05-17 tilføjes Navne: Birch Byg Holding A/S (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-17 tilføjes Stiftere: GMB & Co Holding ApS, Birch GM Ejendomme Holding ApS, Birch & Co. II Holding ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)