Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogenlundvej 4, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Direktion: Casper Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-10 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Legale ejere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Navne: CH Catering Holding IVS (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Reelle ejere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Stiftere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Frokostexpressen ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogenlundvej 4, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Direktion: Casper Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, herunder i cateringsvirksomheder, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-10 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Legale ejere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Navne: CH Catering Holding IVS (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Reelle ejere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Stiftere: Casper Hansen (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Vedtægter: 2018-05-10 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-27)