Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Revisor: Ejvind Burholt (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOLIGINVEST A/S. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2019-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Eriksborg Allé A/S. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2021-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Formuepleje Ejendomme 5 A/S. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Bestyrelse: Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Direktion: Knud Orla Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og anden investeringsvirksomhed og anden dermed efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-17 tilføjes Navne: Boliginvest Holding Aalborg A/S (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Revisor: Ejvind Burholt (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-05-17 tilføjes Stiftere: Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)