Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Offshore Partners A/S. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-23 tilføjes Legale ejere: MoHjo ApS, UKJ ApS, MOKLUF ApS, MOUF ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-23 fjernes Legale ejere: Skoust Møller Holding ApS, MoHjo ApS, UKJ ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: UKJ ApS, MoHjo ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Legale ejere: MoHjo ApS, COP HoldCo ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-05-28 tilføjes Legale ejere: Skoust Møller Holding ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: COP HoldCo ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-27 tilføjes Legale ejere: Jesper Krarup Holst ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: UKJ ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: COP HoldCo ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Scheinemann, Henrik Scheinemann, Lars Thaaning Pedersen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Lars Thaaning Pedersen, Henrik Scheinemann (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Thaaning Pedersen, Henrik Scheinemann (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Lars Thaaning Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: COP Employee Co ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Stiftere: COP HoldCo ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)