Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 66, 1. 3., 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Raza Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-16 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-17 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: razahussain@live.dk (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Legale ejere: Symphony Holding ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Navne: Vognmand Raza Hussain 7 IVS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Reelle ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --05-16 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --05-17 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Stiftere: Raza Hussain (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 66, 1. 3., 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 66, 1. 3., 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-08-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Symphony Holding ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 tilføjes Reelle ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 66, 1. 3., 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 44, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 44, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Direktion: Raza Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor person befordring (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-16 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-17 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: razahussain@live.dk (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-05-17 tilføjes Navne: Vognmand Raza Hussain 7 IVS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Raza Hussain (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --05-16 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Regnskabs år: --05-17 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Stiftere: Raza Hussain (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)