Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Hydrive ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hydrive ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Vesterbye Wulff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 196.000,00 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens, Wulff Group A/S (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 fjernes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Reelle ejere: Flemming Thygesen Wulff (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Damgaard Lunde (formand) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Kim Søgård Bering Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Borum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-22 fjernes Bestyrelse: Kenn Nordahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: LASR BY LAUGE JENSEN ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Uffe Lauge Jensen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Erik Borum (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Marius Klixbüll Iversen (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Direktion: Marius Klixbüll Iversen (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Uffe Lauge Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 42, 8751 Gedved (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-27 tilføjes Bestyrelse: Kenn Nordahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-11-27 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens, LASR BY LAUGE JENSEN ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-11-27 fjernes Legale ejere: Rula Munir Hanna Atalla, HKC 2016 Holding ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-26 fjernes Legale ejere: LASR BY LAUGE JENSEN ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-27 tilføjes Reelle ejere: Uffe Lauge Jensen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-11-27 fjernes Reelle ejere: Henrik Kjærgaard Clausen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Uffe Lauge Jensen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2019-06-24 fjernes Direktion: Henrik Kjærgaard Clausen (direktør) (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 104.689,00 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 74.519,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: HKC 2016 Holding ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: ULJ Design & Technology ApS, Susanne Lauge Jensen, HKC 2016 Holding ApS, LASR BY LAUGE JENSEN ApS, Rula Munir Hanna Atalla (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: ULJ Design & Technology ApS, Susanne Lauge Jensen, HKC 2016 Holding ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Uffe Lauge Jensen, Henrik Kjærgaard Clausen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 42, 8751 Gedved (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-16 tilføjes Direktion: Henrik Kjærgaard Clausen (direktør) (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for koncernens øvrige selskaber. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-16 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Navne: Hydrive Holding ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2018-05-16 tilføjes Stiftere: ULJ Design & Technology ApS, Susanne Lauge Jensen, Rula Munir Hanna Atalla, HKC 2016 Holding ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-17)