Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
P.S.J. HOLDING ApS (CVR 31603633) | NORMAL | 17.05.2018 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Foldbjerg Holding ApS (CVR 37106763) | NORMAL | 17.05.2018 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Imbro - Kolding City I K/S (CVR 39576473) | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Lulu Dyhr Helt | 17.05.2018 | 13.12.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Søren Peder Bech | 17.05.2018 | 12.12.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Per Anders Bjerregaard | 17.05.2018 | 14.08.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Imbro A/S (CVR 38395793) | 17.05.2018 | 17.05.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Imbro - Kolding City I K/S (CVR 39576473) | NORMAL | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |