Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 22, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Interessenter: Mette Foget Abrahamsen, Jan Gregers Abrahamsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: t@ndlaegerne.dk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Navne: Konsulenttandlægerne I/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Mette Foget Abrahamsen, Jan Gregers Abrahamsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 22, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Interessenter: Mette Foget Abrahamsen, Jan Gregers Abrahamsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: t@ndlaegerne.dk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Konsulenttandlægerne I/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Foget Abrahamsen, Jan Gregers Abrahamsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-11-19)