Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: MacDonald Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-03 fjernes Navne: MacDonald Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BLOC ApS. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLOC Consulting IVS. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BLOC ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BunkerTrace DK ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Digital Renegades ApS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLOC ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanholm Alle 10, 4050 Skibby (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Direktion: Deanna Adell MacDonald (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings - og konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-16 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: deanna@un-bloc.com (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: Deanna Adell MacDonald (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-16 tilføjes Navne: MacDonald Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-05-16 tilføjes Reelle ejere: Deanna Adell MacDonald (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Stiftere: Deanna Adell MacDonald (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-16)