Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kapital | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kvistgård Husene ApS. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ølsted Byhuse ApS. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2024-08-15 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-08-15 fjernes Legale ejere: JGW Invest ApS (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-08-14 fjernes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-08-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen, John Bjerregaard Petersen (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-08-15 fjernes Reelle ejere: Jesper Gross Würtz (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-08-14 fjernes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen, John Bjerregaard Petersen (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS, JGW Invest ApS (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: JGW Invest ApS, ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-25 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2019-09-29 fjernes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Gross Würtz (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Gross Würtz (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-09-13 tilføjes Legale ejere: JGW Invest ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-09-13 tilføjes Reelle ejere: Jesper Gross Würtz (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 1., 7830 Vinderup (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Morten Vagn Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: Ålykke København ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen, John Bjerregaard Petersen (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Stiftere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-16)