Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Hjemmeside | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 38, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Binavne: Din lokale maler IVS, Din lokale kloakmester IVS, Din lokale glarmester IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-09 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Navne: KMG Entreprise IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Reelle ejere: Mick Jønsson (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Stiftere: Jønss Holding IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-10-26 fjernes Legale ejere: Jønss Holding IVS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-10-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-03-02 fjernes Hjemmeside: kmge.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-26 Statstidende Dekret
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-15 fjernes Direktion: Mick Jønsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 fjernes Direktion: Peter Michael Hagen Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 38, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Binavne: Din lokale maler IVS, Din lokale kloakmester IVS, Din lokale glarmester IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Direktion: Peter Michael Hagen Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve entreprise og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-09 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Hjemmeside: kmge.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-05-09 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Legale ejere: Jønss Holding IVS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-05-09 tilføjes Navne: KMG Entreprise IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Reelle ejere: Mick Jønsson (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Stiftere: Jønss Holding IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-09 tilføjes Vedtægter: 2018-05-09 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)