Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: okh2071@gmail.com (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Legale ejere: Omair Khan (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Navne: OMMR Holding aps (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes ObligatoriskEmail: okh2071@gmail.com (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Stiftere: Omair Khan (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Omair Khan (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Omair Khan (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: okh2071@gmail.com (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: Omair Khan (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: OMMR Holding aps (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes ObligatoriskEmail: okh2071@gmail.com (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Stiftere: Omair Khan (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SalamPlanet ApS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mocktailcompany IVS. (offentliggjort 2019-04-16)