Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 57, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Elstarvej 7, 6., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstarvej 7, 6., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Elstarvej 7, 6., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstarvej 7, 6., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Haremosen 15, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-20 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haremosen 15, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-05-14 tilføjes Direktion: Anne Sofie Hvass Rodian (direktør) (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg fra madvogn samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-14 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Legale ejere: Rodian&Nielsen ApS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Navne: Sofi´s place ApS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Anne Sofie Hvass Rodian, Peter Nielsen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Stiftere: Rodian&Nielsen ApS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-15)