Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Eurostaff Copenhagen IVS. (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2018-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Eurostaff Copenhagen IVS. (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Romsdalsgade 9, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-13 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Mads Frederiksen Kjær (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Navne: Cosmos Wealth Group IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Stiftere: Mads Frederiksen Kjær (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 Statstidende Dekret
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Mads Frederiksen Kjær (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romsdalsgade 9, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Direktion: Mads Frederiksen Kjær (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-13 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Legale ejere: Mads Frederiksen Kjær (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Navne: Cosmos Wealth Group IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Stiftere: Mads Frederiksen Kjær (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-13 tilføjes Vedtægter: 2018-05-13 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)