Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 tilføjes Binavne: Leasing VP ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med vvs-, el- og køleartikler og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 tilføjes Navne: VVS - EL - KØL Grossist ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-19 fjernes Navne: Leasing VP ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trudsøvej 10, 7600 Struer (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Tom Nielsen (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Henriksen, Steen Lauge Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Kim Henriksen, Steen Lauge Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Staldgaardsgade 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staldgaardsgade 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Steen Lauge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasing og udlejning af varme- og køletekniske produkter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Kliplev Group ApS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Leasing VP ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Henriksen, Steen Lauge Pedersen, Tom Nielsen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: Kliplev Group ApS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-15)