Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dyveke Gjedsig Nielsen | 05.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michel Nakhle Habib | 05.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Højgaard Madsen | 05.03.2024 | formand |
Thomas Remmer Rønnau | 05.03.2024 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Holleufer Torp | 01.06.2020 | 05.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Stokholm Geisnæs | 12.06.2018 | 05.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Ræbild Jensen | 12.06.2018 | 05.03.2024 | formand |
Henrik Møller | 12.06.2018 | 05.03.2024 | næstformand |
Søren Peter Frederiksen | 12.06.2018 | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |