Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ridder Stigs Vej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Legale ejere: B Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Navne: TC 2096 IVS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Reelle ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Bent Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ridder Stigs Vej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Bent Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: B Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-23 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: TC 2096 IVS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)