Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albert Ibsensvej 48, st. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 tilføjes Direktion: Flemming Steen Bech (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 tilføjes Legale ejere: Flemming Steen Bech (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-02-16 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 tilføjes Reelle ejere: Flemming Steen Bech (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-10-02 fjernes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: TC 2064 APS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Navne: TC 2064 IVS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2019-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-23 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: TC 2064 IVS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-05-07 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-14)