Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Direktion: Morten Storm (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-14 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: ms@iber-capital.com (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Legale ejere: Morten Storm (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Navne: Mstorm Holding IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Reelle ejere: Morten Storm (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Stiftere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: UnaMas ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2021-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: UnaMas ApS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Navne: Mstorm Holding IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: Hlemonidis Holding IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 14, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@iber-capital.com (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Morten Storm (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Helena Henriete Coco Lemonidis (direktør) (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Storm (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Storm (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 14, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-05-14 tilføjes Direktion: Helena Henriete Coco Lemonidis (direktør) (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-05-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andele i andre selskaber samt foretage andre investeringer. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-14 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Legale ejere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-05-14 tilføjes Navne: Hlemonidis Holding IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Stiftere: Helena Henriete Coco Lemonidis (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-25)