Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-07 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-07 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Peter Anker Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med ejendomsdrift og investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Peter Anker Holding ApS, THOMAS BERTHELSEN HOLDING, HILLERØD ApS (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: T.P EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Anker Kristensen, Thomas Ekelund-Berthelsen (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: THOMAS BERTHELSEN HOLDING, HILLERØD ApS, Peter Anker Holding ApS (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-14)