Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Gamskær IVS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Toustrupvej 8, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-14 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: A. Gamskær IVS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Anette Gamskær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 tilføjes Navne: A. Gamskær IVS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-15 fjernes Navne: A. Gamskjær IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-14 tilføjes Navne: A. Gamskjær IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toustrupvej 8, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Direktion: Anette Gamskær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-14 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Legale ejere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Stiftere: Anette Gamskær Jensen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)