Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 24, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 10, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: harryaps@hotmail.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: H Jensen Taxa ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: H Jensen Taxa IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 10, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Flintholm Alle 6, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Direktion: Harry Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Mohamed El Boumassaoudi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Legale ejere: H. Jensen Holding Randers ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Legale ejere: Mohamed El Boumassaoudi (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Navne: H Jensen Taxa IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-01-09 fjernes Navne: BM7 IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-10 tilføjes Reelle ejere: Harry Jensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Reelle ejere: Mohamed El Boumassaoudi (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Vedtægter: 2020-01-10 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: bm1firma@gmail.com (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flintholm Alle 6, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Krog 80, 2. 201., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-22 tilføjes Direktion: Mahmoud Al-Subaihi (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-17 tilføjes Reelle ejere: Mohamed El Boumassaoudi (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Krog 80, 2. 201., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2018-05-13 tilføjes Direktion: Mohamed El Boumassaoudi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service (taxi og Flex), samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-13 (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: bm1firma@gmail.com (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-05-13 tilføjes Legale ejere: Mohamed El Boumassaoudi (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-05-13 tilføjes Navne: BM7 IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Stiftere: Mohamed El Boumassaoudi (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Vedtægter: 2018-05-13 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-13)