Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolt Østervej 8, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderholmvej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Navne: Call-Borg Support ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: Call-Borg Support IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderholmvej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-05-11 tilføjes Direktion: Chris Dorph Kolborg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-11 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Legale ejere: Chris Dorph Kolborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-11 tilføjes Navne: Call-Borg Support IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-05-11 tilføjes Reelle ejere: Chris Dorph Kolborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Stiftere: Chris Dorph Kolborg (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Vedtægter: 2018-05-11 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-11)