Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 23, 3. tv., 1424 København K (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bertelsvej 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2019-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Juicebox ApS. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Juicebox ApS. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Juicebox ApS. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bertelsvej 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 tilføjes Navne: Fred Holding ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-17 fjernes Navne: Frederik Hald Holding IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 13, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 19, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: frederik.haldenberg@icloud.com (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-21 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 19, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-05-10 tilføjes Direktion: Frederik Hald (direktør) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-10 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Legale ejere: Frederik Hald (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Navne: Frederik Hald Holding IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Reelle ejere: Frederik Hald (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Stiftere: Frederik Hald (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 tilføjes Vedtægter: 2018-05-10 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-11)