Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanengen 15, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Binavne: Krossä & Døj Entreprise IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-10 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@kd-entreprise.dk (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Legale ejere: BD 2018 Holding IVS, SK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Navne: K. D. Entreprise IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes ObligatoriskEmail: simonkrossa@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Reelle ejere: Simon Mäenchen Krossa, Benjamin Andersen Døj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Stiftere: SK Holding 2018 IVS, BD 2018 Holding IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Simon Mäenchen Krossa (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanengen 15, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 20, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 tilføjes ObligatoriskEmail: simonkrossa@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 20, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 2, 4573 Højby (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@kd-entreprise.dk (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 2, 4573 Højby (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-10 tilføjes Binavne: Krossä & Døj Entreprise IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Direktion: Simon Mäenchen Krossa (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med entreprenørarbejde, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-10 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Legale ejere: BD 2018 Holding IVS, SK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Navne: K. D. Entreprise IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Reelle ejere: Simon Mäenchen Krossa, Benjamin Andersen Døj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Stiftere: SK Holding 2018 IVS, BD 2018 Holding IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-05-10 tilføjes Vedtægter: 2018-05-10 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)