Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Dekret | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Solgårdsvej 46, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: Renegeert@gmail.com (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Zweidorff Therkelsen Holding IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: DT 1176 IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: René Geert Zweidorff Therkelsen (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-09-21 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: René Geert Zweidorff Therkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solgårdsvej 46, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 3, 8300 Odder (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 3, 8300 Odder (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 3, 8300 Odder (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 3, 8300 Odder (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul la Cours Vej 15, st. 62., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul la Cours Vej 15, st. 62., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2018-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-14 tilføjes Direktion: René Geert Zweidorff Therkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-07-14 fjernes Direktion: Carsten Aastrup (direktør) (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Renegeert@gmail.com (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-14 tilføjes Legale ejere: Zweidorff Therkelsen Holding IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-14 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Carsten Aastrup (direktør) (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: DT 1176 IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: René Geert Zweidorff Therkelsen (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)