Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Rud Sejling | 16.03.2020 | 29.12.2023 | adm. dir |
Søren Byder Gønge | 03.07.2018 | 16.03.2020 | direktør |
Peter Korsholm | 08.05.2018 | 03.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 28.02.2022 | 29.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan Andrew Simpson-Dent | 28.02.2022 | 29.12.2023 | formand |
Lars Cordt | 28.02.2022 | 29.12.2023 | næstformand |
Klaus Rud Sejling | 17.09.2019 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Byder Gønge | 29.06.2018 | 29.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bob Thorhauge | 29.06.2018 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Korsholm | 29.06.2018 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Riis-Hansen | 29.06.2018 | 28.02.2022 | formand |
Morten Strømsted | 29.06.2018 | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |