Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 28, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: André Martin Sarkis Babikian (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: ababikian@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Legale ejere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Navne: Babikian Holding ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Reelle ejere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Stiftere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H15 Holding ApS. (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 28, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 18, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Babikian Holding ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-07 fjernes Navne: Babikian Holding IVS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 18, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: André Martin Sarkis Babikian (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-07 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ababikian@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: Babikian Holding IVS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Reelle ejere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Stiftere: André Martin Sarkis Babikian (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)