Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: Inger Snoer (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Snoer, Bente Snoer (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-21 fjernes Reelle ejere: Torben Snoer (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-08-09 tilføjes Bestyrelse: Lotte Albjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-09 fjernes Bestyrelse: Bent Riis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: GLARMESTRE SNOER OG SØNNER A/S (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: KLAUS LIND SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Snoer (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Mette Birkvald Sørensen (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: GLARMESTRE SNOER OG SØNNER A/S (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Torben Snoer (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-12-23 tilføjes Reelle ejere: Torben Snoer (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Torben Snoer (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Mette Birkvald Sørensen (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Klaus Lind Sørensen (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-10 tilføjes Direktion: Tobias Snoer (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-10 fjernes Direktion: Klaus Lind Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-10 fjernes Bestyrelse: Klaus Lind Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-03 fjernes Reelle ejere: Jørgen Bent Snoer (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2021-06-10 tilføjes Bestyrelse: Klaus Lind Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 13, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 17, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 17, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-05-08 tilføjes Bestyrelse: Bent Riis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2018-05-08 tilføjes Binavne: Søren Lind Sørensen ApS, Glarmester tømrer snedker, C. B. PEDERSENS EFTF. ApS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Direktion: Klaus Lind Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2018-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer-/ og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-08 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Legale ejere: GLARMESTRE SNOER OG SØNNER A/S, KLAUS LIND SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2018-05-08 tilføjes Navne: Snoer Træ ApS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bent Snoer, Klaus Lind Sørensen, Torben Snoer (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Stiftere: KLAUS LIND SØRENSEN HOLDING ApS, GLARMESTRE SNOER OG SØNNER A/S (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening . (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)