Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NordicScreen ApS. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 156.433,00 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 146.226,00 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 tilføjes Legale ejere: Circles & Squares ApS, NordicScreen ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Steffen Precht Christensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-29 fjernes Legale ejere: Circles & Squares ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Legale ejere: Aspcom Holding ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Bach Nielsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-29 fjernes Reelle ejere: Ronnie Bach Nielsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Brian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 107.746,00 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Circles & Squares ApS, Steffen Precht Christensen, Adamsen Group ApS, DALC ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Circles & Squares ApS, Adamsen Group ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-06-08 tilføjes Direktion: Peter Petersen Adamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-08 fjernes Direktion: Ronnie Bach Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-07 fjernes Direktion: Peter Petersen Adamsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Mikael Korsgaard Fisker (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Circles & Squares ApS, Adamsen Group ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: Euroscreen ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Circles & Squares ApS, Adamsen Group ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Bach Nielsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Mikael Korsgaard Fisker (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Ronnie Bach Nielsen (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Peter Petersen Adamsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Adamsen Group ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: DITH HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-12-21 tilføjes Binavne: NordicSign Aps (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 tilføjes Hjemmeside: nordicscreen.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Hjemmeside: nordicsign.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordicscreen.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@nordicsign.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: DITH HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: NordicScreen ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 fjernes Navne: NordicSign Aps (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: Circles & Squares ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-21 fjernes Legale ejere: MARKETING GRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Bach Nielsen (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-21 fjernes Reelle ejere: Povl Erik Gedde (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvangsvej 16, 8250 Egå (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Mikael Korsgaard Fisker (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Povl Erik Gedde (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvangsvej 16, 8250 Egå (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Povl Erik Gedde (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge ydelser indenfor Digital Signare , hardware, software, grafiske løsninger, m.v. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Hjemmeside: nordicsign.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordicsign.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: MARKETING GRUPPEN ApS, Euroscreen ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: NordicSign Aps (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Povl Erik Gedde, Mikael Korsgaard Fisker (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: MARKETING GRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-08)