Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-08 tilføjes Navne: Jønnes Mad-Event ApS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-07 fjernes Navne: Jønnes Mad-Event IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-08 tilføjes Vedtægter: 2019-08-08 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 12, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Direktion: Jørgen Poulsen Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-08 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Legale ejere: Jørgen Poulsen Hansen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Navne: Jønnes Mad-Event IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Poulsen Hansen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Stiftere: Jørgen Poulsen Hansen (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-08)