Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 1, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Michael Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-08 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Navne: Andersen Transport Sattrup ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Reelle ejere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Stiftere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 1, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Direktion: Michael Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-08 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Legale ejere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Navne: Andersen Transport Sattrup ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Stiftere: Michael Andersen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)