Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvænget 8, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Rasmus Steenberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-06 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: RSAMP Holding IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Stiftere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvænget 8, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Direktion: Rasmus Steenberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-06 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Legale ejere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Navne: RSAMP Holding IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Stiftere: Rasmus Steenberg Andersen (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Vedtægter: 2018-05-06 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)