Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Legale ejere: KK Larsen Holding 2023 A/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 fjernes Legale ejere: KL SVEJSETEKNIK A/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af lifte samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Direktion: Kristoffer Kirkegaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af lifte og anden efter ledelsens skøn dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-25 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Legale ejere: KL SVEJSETEKNIK A/S, LARSEN BILER HILLERØD ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-04-25 tilføjes Navne: KRL Udlejning ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Kirkegaard Larsen, Torben René Larsen (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Stiftere: LARSEN BILER HILLERØD ApS, KL SVEJSETEKNIK A/S (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-08)