Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-20 tilføjes Binavne: Plejebuketten.dk ApS (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicevirksomhed indenfor administrative ydelser, finansiel og økonomisk rådgivning, samt drift af kurertjenester, plejehjemsflytning, detailvirksomhed, og hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@hoxbropartner.dk (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: finans@hobrofinans.dk (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Hoxbro ApS (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Navne: Hoxbro IVS (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 28, 1. th., 1127 København K (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Direktion: Kim Høxbro Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed indenfor administrative ydelser, finansiel og økonomisk rådgivning, samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-04 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Hjemmeside: København (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: finans@hobrofinans.dk (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-05-04 tilføjes Legale ejere: Kim Høxbro Hansen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-04 tilføjes Navne: Hoxbro IVS (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Kim Høxbro Hansen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Stiftere: Kim Høxbro Hansen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-07)