Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Navne: Monis Cap 4 ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Navne: Monis Cap 4 IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: TaxaCare ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: TaxaCare ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-07-02 fjernes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Tonny Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke som taxavognmand (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: t.lassen@pc.dk (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: Monis Cap 4 IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Stiftere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-07)