Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Binavne: XY Consult ApS, Lagerkontoret ApS, Cooling ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-11 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: fabrikskontoret@gmail.com (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Legale ejere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Navne: Fabrikskontoret ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Reelle ejere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Stiftere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-01 fjernes Direktion: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-11 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-02-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-08 tilføjes Direktion: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-01-08 tilføjes Vedtægter: 2019-01-08 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 70, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Binavne: XY Consult ApS, Lagerkontoret ApS, Cooling ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivning (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: fabrikskontoret@gmail.com (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Fabrikskontoret ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: Jann Laban Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)