Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Tegningsregel | Formål | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Danny Rabih Friwat (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 tilføjes Binavne: Vestbjerg Maskinfabrik ApS, VB Smede og Maskinfabrik ApS, VB Smede ApS, VB Maskinfabrik ApS, Nordjysk Entreprenør ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Binavne: Nordjyske Entreprenør Byg og montages ApS, Nordjyske Entreprenør ApS, Nordjysk Entreprenør Byg og montages ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Navne: Vestbjerg Smede ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: Nordjysk Entreprenør ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-25 tilføjes Bibranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-24 fjernes Bibranche: Murere (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-24 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-25 tilføjes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-24 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-24 tilføjes Direktion: Danny Rabih Friwat (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Danny Rabih Friwat (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-04-12 tilføjes Binavne: Nordjyske Entreprenør Byg og montages ApS, Nordjyske Entreprenør ApS, Nordjysk Entreprenør Byg og montages ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-04-11 fjernes Binavne: Nordjyske Entreprenør Byg og montages IVS, Nordjyske Entreprenør IVS, Nordjysk Entreprenør Byg og montages IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Navne: Nordjysk Entreprenør ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-04-10 fjernes Navne: Nordjysk Entreprenør IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Vedtægter: 2021-04-11 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-14 tilføjes Binavne: Nordjyske Entreprenør Byg og montages IVS, Nordjyske Entreprenør IVS, Nordjysk Entreprenør Byg og montages IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Nordjysk Entreprenør IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-02-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: Marcus's Biler IVS (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Steins Vej 3, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Danny Rabih Friwat (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af motorkøretøjer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: DRF Holding ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Marcus's Biler IVS (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Danny Rabih Friwat (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: DRF Holding ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)