Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pindehuggervang 11, 2840 Holte (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Direktion: Kasper Birkelund Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-25 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Interessenter: TKK 2018 ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Legale ejere: TKK 2018 ApS, Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: CodeImprover K/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Kristian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Legale ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-09-23 fjernes Legale ejere: Kristian Sørensen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Legale ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Reelle ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-09-23 fjernes Reelle ejere: Kristian Sørensen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Reelle ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pindehuggervang 11, 2840 Holte (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejergårdsvej 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejergårdsvej 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-04-25 tilføjes Direktion: Kristian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af software og rådgivning om softwareudvikling og med disse formål beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-25 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Interessenter: TKK 2018 ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Legale ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen, Kristian Sørensen, TKK 2018 ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-04-25 tilføjes Navne: CodeImprover K/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Reelle ejere: Kasper Birkelund Larsen, Thomas Søby Ingwersen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)